data di cessazione
26/12/2018
sede legale
Viale Venezia, 22 - 33052, Cervignano del Friuli
codice fiscale
00812410322
partita IVA
00929040327
sito web
natura giuridica
Società partecipata dalla Regione
durata dell'impegno
dal 20/06/1991 al 31/12/2070
deliberato | € |
sottoscritto | €1.265.327 |
versato | € |
denominazione | quota |
---|---|
INTERPORTO DI TRIESTE - S.P.A. | 83,67% |
INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. | 12,24% |
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI | 4,08% |
funzioni attribuite e attività svolte in favore della Regione o attività di servizio pubblico affidate dalla Regione
L'oggetto della società è la progettazione, realizzazione e gestione dell'Interporto di Cervignano del Friuli, costituito da un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentono, secondo il criterio dell'integrazione fra i vari modi di trasporto, la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento delle merci, nonché le attività di spedizione nazionale e internazionale.
anno | risultato di esercizio |
---|---|
2018 | €81.787 |
2017 | €503.505 |
2016 | €106.115 |
Tipo | Data di nomina | Validità delle nomine | Scadenza | N. totale membri | Membri di designazione regionale (FVG) |
---|---|---|---|---|---|
Organo amministrativo | 07/11/2018 | Fino approvazione bilancio al 30/06/2021 | 30/06/2021 | 3 | 0 |
nome e cognome | incarico conferito / organo | designante | estremi atto di designazione | trattamento economico complessivo annuale | scadenza incarico | allegati |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Grava | Consigliere / consiglio di amministrazione | FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A. | - | €0 | 18/01/2019 | |
Fabio Millevoi | Consigliere / consiglio di amministrazione | - | €1.749 | 06/11/2018 | CV | |
Fabio Millevoi | Consigliere / consiglio di amministrazione | COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI | - | €150 | 30/06/2021 | CV |
Pamela Morassi | Consigliere / consiglio di amministrazione | INTERPORTO DI TRIESTE - S.P.A. | - | € | 30/06/2021 | CV |
Daniela Riga | Consigliere / consiglio di amministrazione | FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A. | - | €1.100 | 06/11/2018 | |
Daniela Riga | Consigliere / consiglio di amministrazione | FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A. | - | €1.250 | 06/11/2018 | |
Lanfranco Sette | Presidente Consiglio Amministrazione / consiglio di amministrazione | FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A. | - | €2.450 | 30/06/2021 | |
Fulvio Tomasin | Presidente Consiglio Amministrazione / consiglio di amministrazione | FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA - S.P.A. | - | €21.666 | 06/11/2018 | CV |